Hanes ariannol THE THALIDOMIDE TRUST
Rhif yr elusen: 266220
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.16m | £28.46m | £27.20m | £31.04m | £29.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.28m | £32.32m | £32.85m | £34.07m | £68.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.11m | £11.15m | £11.60m | £12.64m | £13.04m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £14.61m | £24.94m | £27.69m | £24.70m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £75.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £24.39m | £11.15m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.63m | £2.58m | £2.17m | £3.14m | £5.02m | |
|
Incwm - Arall | £149.00k | £122.00k | £90.00k | £210.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £35.69m | £31.87m | £32.41m | £33.66m | £67.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £598.00k | £444.00k | £447.00k | £417.00k | £316.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £97.00k | £144.00k | £201.00k | £353.00k | £252.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £598.00k | £429.00k | £444.00k | £371.00k | £272.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.