Dogfen lywodraethu THE THALIDOMIDE TRUST
Rhif yr elusen: 266220
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 10 AUGUST 1973 AS AMENDED BY ORDER OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 4 MAY 2004 AND RESOLUTIONS DATED 3RD JUNE 2004 AND 4 JULY 2008 AND SCHEME DATED 10 OCTOBER 2008 AS AMENDED BY SCHEME DATED 29 JAN 2018
Gwrthrychau elusennol
THE CARE, WELFARE, TREATMENT AND EDUCATION OF OR OTHERWISE IN ANY WAY FOR THE RELIEF OF THE DISABILITIES OF OR TO MEET THE NEEDS OF CHILDREN SUFFERING FROM CONGENITAL DISABILITY DUE TO THALIDOMIDE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.