SOCIAL CENTRE, AVEBURY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A Social Centre for the benefit of the inhabitants of the villages of Avebury, Beckhampton, Winterbourne Monkton and Berwick Bassett.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Wiltshire
Llywodraethu
- 04 Hydref 1973: Cofrestrwyd
- AVEBURY SOCIAL CENTRE (Enw gwaith)
- THE AVEBURY VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY FARTHING | Cadeirydd |
|
|
|||||
Richard William Nutt | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Maggie Lewis | Ymddiriedolwr | 23 July 2015 |
|
|||||
Lyndsay Vivienne Bennett-Nutt | Ymddiriedolwr | 24 July 2014 |
|
|
||||
HELEN VICKERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW WILLIAMSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL POLACK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH FARTHING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.53k | £11.46k | £24.38k | £9.92k | £7.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.24k | £5.02k | £10.93k | £8.23k | £14.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £18.36k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE AND TRUST DEED DATED THE 12TH JULY 1973
Gwrthrychau elusennol
A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF THE VILLAGES OF AVEBURY,WINTERBOURNE,MONKTON, AND BERWICK BASSETT IN THE COUNTY OF WILTSHIRE WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL,RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS,INCLUDING USE FOR MEETINGS,LECTURES,AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION,WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Social Centre
High Street
AVEBURY
MARLBOROUGH
Wiltshire
SN8 1RF
- Ffôn:
- 01672539127
- E-bost:
- aveburysocialcentre@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window