Dogfen lywodraethu THE FRIENDS OF CALCUTTA CATHEDRAL RELIEF SERVICE
Rhif yr elusen: 266302
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/05/1974 AS AMENDED ON 23/08/1999 AS AMENDED ON 26/09/2009 AS AMENDED ON 12/01/2013 AS AMENDED ON 22 MAR 2019 AS AMENDED ON 28 AUG 2019
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE WORK OF THE CALCUTTA CATHEDRAL RELIEF SERVICE (CCRS) AMONGST THE DESTITUTE AND NEEDY OF THE CITY OF KOLKATA, IN WEST BENGAL OR IN OTHER STATES WHERE THE CCRS IS ENGAGED, EITHER THROUGH ITSELF OR ONE OR MORE OF CCRSãS COLLABORATIVE PARTNERS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CITY OF CALCUTTA, KOLKATA, WEST BENGAL AND OTHER STATES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.