Hanes ariannol CREATIVE YOUTH NETWORK
Rhif yr elusen: 266318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.73m | £4.51m | £4.34m | £4.50m | £4.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.48m | £4.29m | £4.23m | £4.24m | £4.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.62m | £2.23m | £2.16m | £217.70k | £2.02m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £135.11k | £186.77k | £359.45k | £182.28k | £188.06k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £64.63k | £15.06k | £13.99k | £18.15k | £22.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.32k | £7.77k | £912 | £103.77k | £94.68k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.66m | £4.49m | £4.33m | £4.38m | £4.84m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.41k | £2.18k | £2.64k | £1.41k | £1.62k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.42m | £4.29m | £4.11m | £4.24m | £4.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £58.50k | £0 | £122.67k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.80k | £16.40k | £18.60k | £14.82k | £31.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.