Dogfen lywodraethu CREATIVE YOUTH NETWORK
Rhif yr elusen: 266318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/03/1973 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/02/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/04/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/12/2004 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 06/09/2011
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF CARE PROTECTION OF CHILDREN IN NEED. THE PROMOTION OF EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS. THE FURTHERENCE OF THE MATERIAL PHYSICAL MENTAL AND SPIRITUAL WELFARE OF ANY CHILD. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
GREAT BRITAIN
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.