ymddiriedolwyr WESTON-SUPER-MARE CIVIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 266344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norman Alec Sharples | Cadeirydd | 30 September 2020 |
|
|
||||
Gary John McKenzie | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Dominic James Wells | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Bernard Alan Land | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Kim Lorraine Chilcott | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Alan Stuart Rice | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|
||||
John Daniel Martel | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|
||||
PETER JOHN BARRINGTON | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|||||
Dr DAVID J L AGASSIZ | Ymddiriedolwr | 30 April 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.