THE EDWARDS - STEPTOE RESEARCH TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROMOTE AND ADVANCE MEDICAL KNOWLEDGE OF HUMAN REPRODUCTION
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 14 Chwefror 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 213280 ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS
- 01 Ionawr 1961: Cofrestrwyd
- 14 Chwefror 2025: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.72k | £4.56k | £4.35k | £4.07k | £147 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.00k | £6.00k | £2.00k | £2.50k | £500 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 29 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 04 Mehefin 2024 | 120 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 16 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 06 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 10 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 6TH SEPTEMBER 1973. REGISTRATION DATE UNKNOWN FROM FILE RECORDS. DEFAULT DATE 01/01/61 RECORDED AS DATE OF REGISTRATION.
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE AND TREAT PERSONS WHO ARE SUFFERING FROM DISORDERS WHICH GIVE RISE TO INFERTILITY. 2. TO PROMOTE AND ADVANCE MEDICAL KNOWLEDGE OF HUMAN REPRODUCTION. 3. TO DEVELOP NEW METHODS OF CONTRACEPTION AND STERILISATION AND TO RESEARCH INTO METHODS OF PREVENTING OR ALLEVIATING GENETIC DEFECTS. 4. TO PUBLISH THE RESULTS OF SUCH RESEARCH. 5. TO ESTABLISH A TRAINING CENTRE FOT THE PURPOSE OF TEACHING THE ADVANCED TECHNIQUES WHICH MAY BE DEVELOPED FOT THE PURPOSES AFORESAID. 6. TO TRAIN PERSONNEL IN SUCH TECHNIQUES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window