ymddiriedolwyr INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Rhif yr elusen: 266395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terence Charles William Scuoler CBE MIEx | Cadeirydd | 08 November 2017 |
|
|||||
FILOMENA TEIXEIRA | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|||||
JAYAKUMAR VENKATARAMAN | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
John Henry Myers Alty | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|||||
Caroline Olive Mary Gumble | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|||||
Prof Sangeeta Khorana | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|||||
Dominic James Haworth Broom | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|||||
Stephen McQuillan | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|||||
Mark Charles Lincoln | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
Nicholas Cyril Clark | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|||||
MARCEL HUGO LANDAU FIEX GRAD | Ymddiriedolwr | 06 November 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.