Ymddiriedolwyr MUNDESLEY VOLUNTEER INSHORE LIFEBOAT LIMITED
Rhif yr elusen: 266406

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Shaw | Cadeirydd | 06 November 2017 |
|
|
||||
Bryan William Hall | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Beverley Fowler | Ymddiriedolwr | 04 January 2023 |
|
|
||||
David Hearn | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Neil Lindsay Munro | Ymddiriedolwr | 06 April 2021 |
|
|
||||
David Francis | Ymddiriedolwr | 06 April 2021 |
|
|
||||
Wendy Copping | Ymddiriedolwr | 03 November 2014 |
|
|
||||
ROBERT JOHN FRANCIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER ROBIN PAYNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR NICK ALEXANDER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH ANN PAYNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANICE FRANCIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.