Ymddiriedolwyr SALISBURY MUSICAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 266461
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Les Rose Ymddiriedolwr 22 October 2024
Dim ar gofnod
Susan Virginia Mackay Ymddiriedolwr 22 October 2024
Dim ar gofnod
Heather Easton Ymddiriedolwr 31 October 2023
Dim ar gofnod
Linda Nardone Ymddiriedolwr 31 October 2023
Dim ar gofnod
Sue Blyth Ymddiriedolwr 31 October 2023
Dim ar gofnod
Hilary Goodman Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Steve Beverley Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Clare Tawney Ymddiriedolwr 05 October 2021
Dim ar gofnod
LUKE HENRY WALTER MARCH Ymddiriedolwr 02 October 2018
Dim ar gofnod