ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF ST LAWRENCE
Rhif yr elusen: 266536
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN STEPHEN RINGGUTH | Cadeirydd | 18 December 2016 |
|
|||||
Gerda Argyrou | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Michael Turner | Ymddiriedolwr | 24 November 2019 |
|
|
||||
Anne-Marie Turner | Ymddiriedolwr | 24 November 2019 |
|
|
||||
ANGELA TYRRELL RINGGUTH | Ymddiriedolwr | 18 December 2016 |
|
|
||||
SHEILA MARGARET MOIR | Ymddiriedolwr | 05 October 2014 |
|
|
||||
ALAN SIVYER | Ymddiriedolwr | 30 December 2012 |
|
|
||||
ERIC RAMSAY | Ymddiriedolwr | 17 December 2012 |
|
|
||||
ALAN BRADLEY | Ymddiriedolwr | 17 December 2012 |
|
|
||||
Rev PAUL MICHAEL REECE | Ymddiriedolwr | 06 July 1992 |
|
|||||
STUART RONALD CAWTHORNE | Ymddiriedolwr | 07 October 1990 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.