HASTINGS AND DISTRICT ST. RAPHAEL CLUB FOR THE PHYSICALLY DISABLED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide a day centre for the elderly and disabled. We arrange games, outings and general entertainment and encourage people to mix and mingle with each other. Transport is provided for those that need it.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 1973: Cofrestrwyd
- 14 Mai 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- THE HASTINGS AND DISTRICT ST RAPHAEL CLUB FOR HANDICAPPED PERSONS (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2004 | 31/01/2005 | 31/01/2006 | 31/01/2007 | 31/01/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.45k | £14.29k | £13.47k | £8.96k | £11.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.10k | £16.26k | £12.05k | £9.61k | £12.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2009 | 19 Tachwedd 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2008 | 07 Awst 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2008 | 08 Hydref 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2007 | 31 Gorffennaf 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2006 | 20 Medi 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2006 | 20 Medi 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2005 | 28 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2005 | 28 Tachwedd 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 26TH JANUARY 1972, AS AMENDED 25TH JULY 1973, 9TH APRIL 1997 AND 7TH MARCH 2001
Gwrthrychau elusennol
THE CLUB IS ESTABLISHED TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR ITS MEMBERS AND TO CO-OPERATE WITH ALL VOLUNTARY AND STATUTORY BODIES CONCERNED WITH THE WELFARE OF THE HANDICAPPED.
Maes buddion
HASTINGS AND ST. LEONARDS AND ADJACENT DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window