Dogfen lywodraethu THE ROYAL LONDON HOSPITAL KIDNEY PATIENTS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 266660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7TH FEBRUARY 1974 AND AMENDED 21ST MARCH 1974, 1986, 22ND OCTOBER 1987 AND 13TH OCTOBER 1988 AND SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 20TH NOVEMBER 2001
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE AND ASSIST PERSONS SUFFERING FROM KIDNEY DISEASE WHO ARE PATIENTS OF THE ROYAL LONDON AND ST. BARTHOLOMEW'S HOSPITAL, AND ASSOCIATED RENAL UNITS, I.E., UNDER THE ADMINISTRATIVE CARE OF THE BARTS AND THE LONDON NHS TRUST; AND 2. TO ASSIST THE FAMILIES OF SUCH RENAL PATIENTS AS DEFINED ABOVE WHO ARE IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.