ymddiriedolwyr THE ROYAL LONDON HOSPITAL KIDNEY PATIENTS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 266660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaun Todd | Cadeirydd | 31 October 2018 |
|
|
||||
JAMES BOOTH | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||
Conrad Ryan | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Peter Smith | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Denise Todd | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
||||
Glenn Maloney | Ymddiriedolwr | 13 October 2017 |
|
|
||||
Carl Postbeschild | Ymddiriedolwr | 13 October 2017 |
|
|
||||
Pauline Barrett | Ymddiriedolwr | 16 October 2016 |
|
|
||||
Marie Niven | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|
||||
MARK O'CALLAGHAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LESLEY MCGARR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.