Dogfen lywodraethu KING GEORGE'S FIELD, SARRATT
Rhif yr elusen: 266708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
THREE CONVEYANCES DATED 15TH MAY 1932, 31ST MARCH AND 8TH JULY 1939 AND DECLARATION DATED 19TH JULY 1939 AS VARIED BY SCHEME OF THE COMMISSIONERS DATED 15TH DECEMBER 1994 as amended on 05 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
THE LAND TO BE HOLD BY THE TRUSTEES AS PUBLIC GROUND UNDER THE RECREATION GROUND ACT, 1859 FOR USE AS A PLAYING FIELD AND RECREATION GROUND FOR THE PARISH OF SARRATT IN THE COUNTY OF HERTFORD.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SARRATT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.