ymddiriedolwyr KING GEORGE'S FIELD, SARRATT
Rhif yr elusen: 266708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL GOVIER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Angela Coakley | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|||||
Sarah Dobson | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Mark Ian Drummond | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Thomas Andrew Shurville | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Daniel Young | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Kate Coleman | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
John Rugg | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Daniel Haynes | Ymddiriedolwr | 07 December 2018 |
|
|||||
Nicholas Turner | Ymddiriedolwr | 15 September 2014 |
|
|
||||
ROBERT HILDICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.