ymddiriedolwyr THE PUBLIC PURPOSES CHARITY
Rhif yr elusen: 266718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ROGER M GRIFFIN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Michael George Penman | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Michael Dixon | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Anthony Gunby | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
Felipe Vizoso | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
The Hon Geoffrey Somerset | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
SALLY BARNES | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Caryl Marianne Paula OLIVER | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|
||||
JOHN MICHAEL MACFARLANE | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|
||||
JULIA GRINSTED | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.