Hanes ariannol ARGOSY PLAYERS

Rhif yr elusen: 266728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.68k £712 £3.31k £10.43k £14.57k
Cyfanswm gwariant £20.65k £2.74k £5.67k £9.39k £13.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A