ARGOSY PLAYERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Amateur Dramatics- straight plays, musicals and pantomimes, staged variously at the Compass Theatre, Ickenham, and the Winston Churchill Hall, Ruislip. The pantomime always has one performance that is free to local deserving groups. Club members also act as unpaid volunteers to run the facilities at the Compass Theatre. The Club is a member of the Hillingdon Arts Association & NODA.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
38 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hillingdon
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 1973: Cofrestrwyd
- W (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geraldine Green | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Carmel Bass | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
phil Gossan | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Darrin Reeves | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.68k | £712 | £3.31k | £10.43k | £14.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.65k | £2.74k | £5.67k | £9.39k | £13.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 22 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 22 Chwefror 2025 | 359 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 30 Rhagfyr 2023 | 305 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 08 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 OCTOBER 1973 AS AMENDED 17 JUNE 1975, 27 JUNE 1995 AND 21 JUNE 2006
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE DRAMATIC ARTS, IN FURTHERANCE OF WHICH, BUT NOT OTHERWISE, THE CLUB SHALL HAVE POWER; (A) TO PRESENT DRAMATIC ENTERTAINMENTS OF AN EDUCATIONAL VALUE, (B) TO STUDY AND PROVIDE INSTRUCTION IN DRAMA AND ITS APPLIED ARTS; (C) TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF DRAMATIC ART IN THE LONDON BOROUGH OF HILLINGDON ON A NON-PROFIT MAKING BASIS.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF HILLINGDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
141 Glebe Avenue
Ickenham
UXBRIDGE
Middlesex
UB10 8PF
- Ffôn:
- 07946 716469
- E-bost:
- info@argosyplayers.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window