SOUTH WEST COAST PATH ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 266754
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To secure the protection, improvement and preservation of an acceptable south west coast path (SWCP) and public access thereto in order to improve the conditions of users of the SWCP. To educate users of the SWCP to greater knowledge of respect and care for the coast and countryside. To provide advice and information to those who walk the SWCP. To encourage all to take on healthy outdoor walking.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2015

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cernyw
  • Dorset
  • Dyfnaint
  • Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Medi 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1163422 SOUTH WEST COAST PATH ASSOCIATION
  • 16 Medi 1974: Cofrestrwyd
  • 20 Medi 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SOUTH WEST COAST PATH ASSOCIATION (Enw gwaith)
  • SOUTH WEST PENINSULA COASTAL PATH ASSOCIATION (Enw blaenorol)
  • THE SOUTH WEST WAY ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £101.25k £90.25k £112.27k £271.34k £538.01k
Cyfanswm gwariant £88.75k £81.54k £104.53k £216.88k £387.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £23.85k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £158.14k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £42.25k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £336.46k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £1.16k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £41.05k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £354.21k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Asedau hunan ddefnydd N/A N/A N/A N/A £0
Buddsoddiadau tymor hir N/A N/A N/A N/A £0
Cyfanswm asedau N/A N/A N/A N/A £439.24k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A N/A N/A N/A £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A N/A N/A N/A £105.44k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2015 12 Awst 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2015 12 Awst 2016 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2014 30 Ebrill 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2014 16 Medi 2015 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2013 16 Hydref 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2013 02 Hydref 2014 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2012 22 Gorffennaf 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2012 30 Ebrill 2013 Ar amser