Ymddiriedolwyr SIDDINGTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 266818
Up to date (26 days late)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Robert Young | Cadeirydd | 19 April 2022 |
|
|||||
Dr Maxine Harrison | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Marjory Alice Jarvis | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Penelope Badger | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Penny Henty | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
John Kenrick Hayward | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
DR Christopher Charles Tye | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||
Kim Tye | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||
Philip Vickers | Ymddiriedolwr | 20 November 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.