Hanes ariannol PARISH ROOM (FARNHAM)

Rhif yr elusen: 266935
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.46k £3.97k £13.18k £6.98k £11.75k
Cyfanswm gwariant £8.79k £4.06k £26.92k £6.54k £11.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A £3.99k N/A N/A