Ymddiriedolwyr PARISH ROOM (FARNHAM)
Rhif yr elusen: 266935

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terry Williams | Ymddiriedolwr | 03 April 2025 |
|
|
||||
Christopher Smith | Ymddiriedolwr | 03 April 2025 |
|
|
||||
Neil Harper | Ymddiriedolwr | 03 April 2025 |
|
|
||||
Robert Hitchman | Ymddiriedolwr | 03 April 2025 |
|
|
||||
John Flack | Ymddiriedolwr | 03 April 2025 |
|
|
||||
KITTY BARRETT | Ymddiriedolwr | 03 April 2025 |
|
|
||||
Emma Smith | Ymddiriedolwr | 03 April 2025 |
|
|
||||
Natsash Wainwright | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Hayley Louise Harper | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Carole Hagan | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
CLAIRE ARNOLD | Ymddiriedolwr | 22 June 2011 |
|
|
||||
DAVID ARNOLD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.