Hanes ariannol WESTON MILL OAK VILLA SPORTS AND COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 266964
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.27k £39.27k £23.17k £28.19k £35.28k
Cyfanswm gwariant £47.13k £27.81k £35.74k £21.01k £16.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k £29.50k N/A N/A N/A