PORTSMOUTH CHORAL UNION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Practises and puts on public performances of music often in collaboration with young persons/school choirs, orchestras and bands and with young soloists. Holds 'Come and Sing' events for public participation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Portsmouth
- Hampshire
Llywodraethu
- 09 Gorffennaf 1975: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylvia Mary Lock | Cadeirydd | 08 February 2022 |
|
|
||||
Julie Ann Smith | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Dr David Gweirydd Griffiths | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Lesley Evelyn Chapman | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Carolyn Ann Keyzor | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
James Sweasey | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Dr Andrea Hegedus | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
Lois Houston | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
Sonia Helen SCHOFIELD | Ymddiriedolwr | 15 October 2013 |
|
|
||||
JANE HELLIWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr ALISON MARGARET BARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.67k | £31.96k | £18.36k | £27.89k | £23.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.72k | £24.05k | £51.28k | £36.60k | £33.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 06 Awst 2024 | 67 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 25 Mehefin 2021 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 25 Mehefin 2021 | 25 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 29 Gorffennaf 2020 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 23 Mawrth 2021 | 296 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED 2ND JULY 1974 AS AMENDED ON 14 OCTOBER 2003 as amended on 30 Jan 2018
Gwrthrychau elusennol
THE FURTHERANCE OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTS AND SCIENCE OF MUSIC, BY THE PRESENTATION OF PUBLIC PERFORMANCES AND OTHER ACTIVITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 SECOND AVENUE
SOUTHBOURNE
EMSWORTH
PO10 8HP
- Ffôn:
- 01243379450
- E-bost:
- pcusecretary@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window