THE ROYAL NAVAL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The RNA is a rank-blind membership organisation primarily for serving and former serving RN personnel and the wider naval family, who are proud of their Naval Service. We seek to maintain the naval ethos and enjoy sharing experiences with like minded people while supporting each other in times of need. The mission of the RNA is to foster camaraderie through events, comms and welfare support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£762,645
Roddion a chymynroddion | £708.27k | |
Weithgareddau elusennol | £9.93k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £11.03k | |
Buddsoddiadau | £33.41k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£718,613
Codi arian | £22.35k | |
Weithgareddau elusennol | £696.26k | |
Arall | £0 |
£40,354 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £22.35k | |
Gwariant elusennol | £696.26k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £44.03k |
Codi arian a Arall Gwariant | £22.35k | |
Gwariant elusennol | £696.26k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £84.39k |
Pobl

12 Gweithwyr
16 Ymddiriedolwyr
1700 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Cyprus
- De Affrica
- Ffrainc
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Japan
- Malta
- Sbaen
- Ynys Manaw
- Yr Alban
Llywodraethu
- 28 Ebrill 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1073894 ROYAL NAVAL ASSOCIATION LISS & DISTRICT BRANCH
- 24 Gorffennaf 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1071317 ROYAL NAVAL ASSOCIATION HAVANT BRANCH
- 08 Ionawr 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1071207 ROYAL NAVAL ASSOCIATION MANOR PARK BRANCH
- 04 Mawrth 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1072494 ROYAL NAVAL ASSOCIATION HALIFAX BRANCH
- 15 Tachwedd 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1068495 ROYAL NAVAL ASSOCIATION HEREFORD BRANCH
- 11 Ionawr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1069176 WIGSTON & DISTRICT BRANCH ROYAL NAVAL ASSOCIATION
- 02 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1068802 ROYAL NAVAL ASSOCIATION CHESTER BRANCH
- 14 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1077782 ROYAL NAVAL ASSOCIATION DRIFFIELD BRANCH
- 16 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1064972 ROYAL NAVAL ASSOCIATION (DEAL & WALMER BRANCH)
- 16 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1071645 ROYAL NAVAL ASSOCIATION BIRMINGHAM SHELDON BRANCH
- 22 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1070953 ROYAL NAVAL ASSOCIATION BROMLEY BRANCH
- 22 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1068282 THE ROYAL NAVAL ASSOCIATION NUMBER 2 AREA
- 14 Mawrth 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1068800 THE ROYAL NAVAL ASSOCIATION PADDOCK WOOD BRANCH
- 14 Mawrth 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1068800 THE ROYAL NAVAL ASSOCIATION PADDOCK WOOD BRANCH
- 09 Awst 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1067116 ROYAL NAVAL ASSOCIATION LUTON AND DUNSTABLE BRANCH
- 20 Tachwedd 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1067924 ROYAL NAVAL ASSOCIATION ROYAL LEAMINGTON SPA BRANC...
- 06 Rhagfyr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1076779 ROYAL NAVAL ASSOCIATION SIDCUP BRANCH
- 06 Rhagfyr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1068284 THE ROYAL NAVAL ASSOCIATION MARKET HARBOROUGH BRAN...
- 06 Rhagfyr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1068284 THE ROYAL NAVAL ASSOCIATION MARKET HARBOROUGH BRAN...
- 28 Ebrill 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1072724 ROYAL NAVAL ASSOCIATION LLANELLI BRANCH
- 06 Chwefror 1974: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vice Admiral Duncan Laurence Potts CB | Cadeirydd | 04 September 2021 |
|
|
||||
Dennis Potter | Ymddiriedolwr | 16 June 2024 |
|
|||||
Paul Harries | Ymddiriedolwr | 16 June 2024 |
|
|
||||
Andrew Christie | Ymddiriedolwr | 04 January 2023 |
|
|
||||
Stephen John Elliot | Ymddiriedolwr | 04 March 2022 |
|
|
||||
Stirling Simmons | Ymddiriedolwr | 04 March 2022 |
|
|
||||
Roslyn Hastie-Murray | Ymddiriedolwr | 04 March 2022 |
|
|
||||
Peter James Chivers | Ymddiriedolwr | 04 March 2022 |
|
|
||||
Warwick Ian Belfitt | Ymddiriedolwr | 04 March 2022 |
|
|||||
Claire Louise Robson | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|||||
Lance Higgon-Young | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|||||
Ian Irvin | Ymddiriedolwr | 03 June 2017 |
|
|
||||
Paul Stephenson | Ymddiriedolwr | 06 September 2015 |
|
|
||||
James Mark Slawson OBE | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|
||||
Mary Marguarita Lock MBE | Ymddiriedolwr | 14 March 2013 |
|
|
||||
STANLEY KEITH RIDLEY MBE | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £365.53k | £324.73k | £278.24k | £213.42k | £762.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £518.84k | £302.54k | £402.18k | £278.24k | £718.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £708.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £11.03k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £9.93k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £33.41k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £233.64k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £696.26k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £22.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £49.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.56k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £18.54k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.40m | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £397.10k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £162.30k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER OF 15TH JULY 1954 AS AMENDED BY ROYAL CHARTER OF 24TH OCTOBER 1973 AND 13 DECEMBER 1997.
Gwrthrychau elusennol
(A) TO FURTHER THE EFFICIENCY OF THE SERVICE IN WHICH MEMBERS OF THE ASSOCIATION HAVE SERVED OR ARE SERVING BY FOSTERING ESPRIT DE CORPS AND PRESERVING THE TRADITIONS OF THE SERVICE AND THUS TO ACHIEVE THOSE IDEALS FOR WHICH OUR NAVAL FORCES HAVE FOUGHT AND TO PERPETUATE THE MEMORY OF THOSE MEMBERS OF OUR NAVAL FORCES WHO HAVE DIED IN THE SERVICE OF THEIR COUNTRY. (B) TO RELIEVE MEMBERS OF THE ASSOCIATION WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Central Office
Lanyard House
Scott Road
HM Naval Base
Portsmouth
PO1 3LU
- Ffôn:
- 02392722983
- E-bost:
- admin@royalnavalassoc.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window