Ymddiriedolwyr ZURICH COMMUNITY TRUST (UK) LIMITED
Rhif yr elusen: 266983

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Collinson | Cadeirydd | 10 April 2019 |
|
|
||||
Ben Skelton | Ymddiriedolwr | 10 April 2025 |
|
|
||||
Drazen Jaksic | Ymddiriedolwr | 28 February 2025 |
|
|
||||
Caroline Dunn | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||
Amy Dunster | Ymddiriedolwr | 08 August 2022 |
|
|
||||
Richard Peden | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
Wayne Myslik | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.