Ymddiriedolwyr ART SERVICES GRANTS LIMITED
Rhif yr elusen: 267021

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Cole | Cadeirydd | 02 January 2019 |
|
|||||
LUCIANO RUBEN LILLOY FEDELE | Ymddiriedolwr | 21 January 2025 |
|
|
||||
JANANNE AL-ANI | Ymddiriedolwr | 21 January 2025 |
|
|
||||
Hannah Louise Farahar | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Miranda Sau Ting Leung | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|||||
NEAL WHITE | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|
||||
DAVID SILVERMAN | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
Miranda Wan Ching Siow | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Paulette Mizrahi | Ymddiriedolwr | 29 February 2020 |
|
|
||||
Philip Clark FCA | Ymddiriedolwr | 22 December 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.