ymddiriedolwyr DURSLEY AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 267044
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN ROBERT FRANCIS HUDSON | Cadeirydd | 03 March 2011 |
|
|
||||
CARA LOUISE ZOGLOWEK | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|
||||
PATRICIA EAGLE | Ymddiriedolwr | 04 April 2014 |
|
|
||||
JANE ANGELA BALL | Ymddiriedolwr | 15 April 1992 |
|
|||||
Roger Davis | Ymddiriedolwr | 04 April 1972 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.