REDBOURN MISSIONARY TRUST

Rhif yr elusen: 267130
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Trust owns and manages 10 properties let to missionaries on leave or during periods of study and to retired missionaries.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015

Cyfanswm incwm: £51,529
Cyfanswm gwariant: £57,134

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Ebrill 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 251960 THE REDBOURN MISSIONARY TRUST
  • 10 Mehefin 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1045920 PILGRIMS' FRIEND SOCIETY
  • 20 Mawrth 1967: Cofrestrwyd
  • 10 Mehefin 2016: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE REDBOURN MISSIONARY HOUSING (1974) TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £47.82k £43.79k £47.41k £100.98k £51.53k
Cyfanswm gwariant £43.99k £50.27k £42.79k £50.27k £57.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2016 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2016 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2015 24 Gorffennaf 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2015 24 Gorffennaf 2015 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2014 17 Rhagfyr 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2014 17 Rhagfyr 2014 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2013 22 Hydref 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2013 22 Hydref 2013 Ar amser