Hanes ariannol THE CHURCH OF GOD WORLD-WIDE MISSION INTERNATIONAL (PENTECOSTAL)

Rhif yr elusen: 267230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £623.41k £416.23k £498.82k £515.69k £564.18k
Cyfanswm gwariant £705.29k £413.00k £437.33k £553.87k £544.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £475.04k N/A N/A £440.35k £499.53k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £54 N/A N/A £69.56k £64.65k
Incwm - Arall £148.22k N/A N/A £5.79k £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £705.29k N/A N/A £296.04k £307.80k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A £62.29k £51.62k
Gwariant - Llywodraethu £6.29k N/A N/A £296.04k £307.80k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A £195.53k £184.76k