ymddiriedolwyr ST ANDREW’S CHURCH HINGHAM CHARITY
Rhif yr elusen: 267241
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Richard James Anthony Till | Cadeirydd | 16 May 2021 |
|
|
||||
Professor James Sinclair Hampton | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|
||||
Caroline McKenzie Money | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|||||
Elaine Skelly | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Christopher Paul Turner | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Gillian Else | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
SHEILA DAY | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|||||
NICOLA ANN TRETT | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|
||||
DR DALE SOUTHALL PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev PETER TRETT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.