ymddiriedolwyr BEACONSFIELD COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 267253
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Michael Saunders | Cadeirydd | 24 August 2017 |
|
|||||
Lorna Shaw | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Paul Denis Williams | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Meares | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
Sylvia Margaret Jones | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
ANDREW DAVID FARNCOMBE | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|||||
Gareth Jeffry Ashington | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
RICHARD BATESON LISTER | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|||||
Kari Elizabeth Dorme | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Hazel May Chow | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.