NORTH DEVON MUSEUM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Museum mainly of local maritime matters but also agricultural and social activities as well. A Victorian school is run for local schools to use to give them an idea of educational ways in Victorian times. The catchment area is North Devon.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cernyw
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 06 Mai 1974: Cofrestrwyd
- NORTH DEVON MARITIME MUSEUM (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Preece | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
BARRY MORTIMER EDWARDS | Ymddiriedolwr | 11 December 2012 |
|
|||||
MR P CHRISTIE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.88k | £31.51k | £21.05k | £29.13k | £34.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.71k | £7.59k | £16.64k | £37.40k | £57.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £3.09k | £4.47k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £300 | £27.40k | £350 | £200 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 01 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 20TH MARCH 1974
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION AND IN PARTICULAR:- A. THE ESTABLISHMENT OF A REGIONAL MUSEUM ILLUSTRATIVE OF THE CHARACTER AND HISTORY OF THE AREA TRADITIONALLY KNOWN AS NORTH DEVON FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THAT AREA AND ITS VISITOR. B. THE ACQUISITION OF SUITABLE REGIONAL MATERIAL AND ITS PROPER CONSERVATION FOR THE PURPOSES OF EDUCATIONAL PRESERVATION DISPLAY AND RESEARCH. (FOR FURTHER DETAILS PLEASE SEE CLAUSE 2 OF THE DECLARATION OF TRUST DATED 20TH MARCH 1974).
Maes buddion
NORTH DEVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NORTH DEVON MARITIME MUSEUM
ODUN ROAD
APPLEDORE
BIDEFORD
EX39 1PT
- Ffôn:
- 01237422064
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window