Hanes ariannol ROWANVILLE LIMITED
Rhif yr elusen: 267278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £998.38k | £1.21m | £2.04m | £970.75k | £778.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £908.79k | £1.02m | £1.07m | £705.55k | £489.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £623.13k | £844.18k | £1.67m | £619.40k | £432.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £375.25k | £365.08k | £370.36k | £351.35k | £345.67k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £875.89k | £981.46k | £1.00m | £633.33k | £436.14k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £32.90k | £35.64k | £61.73k | £72.22k | £53.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.20k | £11.40k | £11.40k | £11.46k | £11.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £868.69k | £970.06k | £992.77k | £621.88k | £424.61k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £32.90k | £35.64k | £61.73k | £72.22k | £53.75k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.