ymddiriedolwyr 16TH PURLEY (7TH SANDERSTEAD ALL SAINTS) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 267338
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Ogg | Cadeirydd | 01 March 2018 |
|
|
||||
Jane Entwhistle | Ymddiriedolwr | 13 November 2022 |
|
|
||||
Justine Warden | Ymddiriedolwr | 13 November 2022 |
|
|
||||
Philip Watts | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Gemma Webb | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
MOHAMMED HAQUE | Ymddiriedolwr | 07 February 2019 |
|
|
||||
Andrew Brackenbury | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Catherine Balzer | Ymddiriedolwr | 16 June 2017 |
|
|
||||
Sarah Middlemiss | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
DAVID ERNEST LANE FREEMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.