THE PEMBRIDGE ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. TO ENCOURAGE AND PROMOTE HIGH STANDARDS OF ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING IN THE PEMBRIDGE CONSERVATION AREA 2. TO STIMULATE AND PROMOTE PUBLIC INTEREST AND CARE FOR THE BEAUTY, HISTORY AND CHARACTER OF THE NEIGHBOURHOOD 3. TO ENCOURAGE THE PRESERVATION, CONSERVATION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF GENERAL PUBLIC AMENITY OR HISTORIC INTEREST WITHIN OF AFFECTING THE NEIGHBOURHOOD
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 20 Mai 1974: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mx Joanne Share-Bernia | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Mx Susan Burden | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Vivien Thompson | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Andrew Pilkington | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Kevin Mead | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Fiona Fleming-Brown | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.79k | £2.66k | £2.38k | £3.56k | £5.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £841 | £2.37k | £1.36k | £942 | £5.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Mehefin 2024 | 218 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18TH DECEMBER 1973 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 07 FEB 2017 as amended on 07 Feb 2018
Gwrthrychau elusennol
(A) TO SECURE THE PRESERVATION, CONSERVATION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC INTEREST OR GENERAL PUBLIC AMENITY WITHIN OR AFFECTING THE NEIGHBOURHOOD. (B) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING WITHIN THE PEMBRIDGE CONSERVATION AREA. (C) TO STIMULATE AND PROMOTE PUBLIC INTEREST IN AND CARE FOR THE BEAUTY, HISTORY AND CHARACTER OF THE NEIGHBOURHOOD.
Maes buddion
PEMBRIDGE CONSERVATION AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Viscount Court
1 Pembridge Villas
LONDON
W2 4XA
- Ffôn:
- 07970141770
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window