Hanes ariannol EAST HANNINGFIELD PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 267508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £66.63k £78.93k £68.76k £95.82k £53.48k
Cyfanswm gwariant £63.33k £61.49k £78.29k £80.46k £64.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £54.84k N/A N/A N/A N/A