Hanes ariannol D D MCPHAIL CHARITABLE SETTLEMENT

Rhif yr elusen: 267588
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £452.81k £364.52k £129.11k £153.03k £0
Cyfanswm gwariant £540.77k £341.95k £395.28k £440.77k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A