Ymddiriedolwyr THE BRITISH SOCIETY FOR THE PHILOSOPHY OF SCIENCE
Rhif yr elusen: 267625

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Neil Archdale Dewar | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|||||
Dr Ellen Clarke | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Dr Robin Findlay Hendry | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Dr Alexander Richard Franklin | Ymddiriedolwr | 09 February 2024 |
|
|||||
Dr Alexandria Sinead Boyle | Ymddiriedolwr | 09 February 2024 |
|
|
||||
Dr James Anthony Charles Ladyman | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Dr Mazviita Chirimuuta | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Dr Kirsten Elise Walsh | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.