ymddiriedolwyr THE ROTARY CLUB OF BATH TRUST FUND
Rhif yr elusen: 267664
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODNEY AUGUSTUS SIDNEY HODGMAN MBE | Cadeirydd | 25 April 2013 |
|
|||||
Alan William Patmore | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
Brian Wilfred LOWDEN | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Dr Robert Martin Philpott | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|||||
Alan John Keeling | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.