Ymddiriedolwyr 22ND DORKING (BROCKHAM) SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 267697
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Craig Taylor Cadeirydd 18 April 2023
Dim ar gofnod
Simon Long Ymddiriedolwr 04 September 2023
Dim ar gofnod
Tsambika Jeffries Ymddiriedolwr 18 April 2023
Dim ar gofnod
Nicola Jane Fay Ymddiriedolwr 29 March 2022
Dim ar gofnod
Rachel Schofield Ymddiriedolwr 01 January 2022
Dim ar gofnod
Rebecca Long Ymddiriedolwr 24 November 2021
Dim ar gofnod
Anthony Hines Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod