Hanes ariannol BRIDPORT AND WEST DORSET SPORTS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 267781
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.48m | £1.42m | £887.14k | £1.03m | £1.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.47m | £1.48m | £1.07m | £1.09m | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £179.77k | £179.77k | £184.46k | £186.58k | £190.32k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.00k | £6.39k | £26.11k | £107.10k | £26.55k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £44.12k | £22.52k | £381.83k | £145.53k | £75.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £72.89k | £78.51k | £574 | £29.16k | £40.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.36m | £1.32m | £504.71k | £857.42k | £1.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £109 | £212 | £33 | £18 | £135 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.40m | £1.42m | £1.07m | £1.06m | £1.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £62.55k | £61.08k | £1.73k | £31.11k | £34.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.83k | £6.13k | £6.20k | £6.30k | £7.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.