Ymddiriedolwyr 1st Newport IW Scout Group (The Old Guard)
Rhif yr elusen: 267803

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Alison Lithgow | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|
||||
Fiona Elizabeth Hardy | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|||||
James Anthony Wollweber | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
Samantha Jane Blake | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Maire Margaret Reeves | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Rebecca Louise Wollweber | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
David Peter Turner | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
SHAUN DAVID HUNNYBUN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.