ymddiriedolwyr READING CHRISTADELPHIANS
Rhif yr elusen: 267839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW JOHN WALKER | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|||||
Jonathan Ashley Otter | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
David Benjamin Willey | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Philip James Noakes | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Iain James MacDonald | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Jeffrey Marc Eitel | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Timothy John Bonewell | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.