Hanes ariannol THE PALGRAVE BROWN FOUNDATION

Rhif yr elusen: 267848
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2005 05/04/2006 05/04/2007 05/04/2008 05/04/2009
Cyfanswm Incwm Gros £118.20k £108.73k £95.04k £45.06k £61.29k
Cyfanswm gwariant £1.35m £791.58k £1.21m £466.30k £373.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A