ymddiriedolwyr UBLEY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 267911
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Smart | Cadeirydd | 26 April 2017 |
|
|||||
Helen kingsland | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Roxana Leurquin | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Christabel Peacock | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Sophie Williams | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Claire Rundle | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Christian Crawfurd | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
ANDREW CHARTER | Ymddiriedolwr | 12 March 2009 |
|
|
||||
PAUL ARTHUR KNIGHT | Ymddiriedolwr | 12 March 2009 |
|
|
||||
STEPHEN BLANCHARD | Ymddiriedolwr | 12 March 2000 |
|
|
||||
The Parish Council of Ubley | Ymddiriedolwr | 15 March 1974 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.