SUSSEX COUNTY BOWLS (MEN'S SECTION) BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Fund assists Sussex bowlers in need and poor dependents of deceased bowlers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 30 Awst 1974: Cofrestrwyd
- SUSSEX COUNTY BOWLING ASSOCIATION BENEVOLENT FUND (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Anthony Kinnard | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Malcolm Goman | Ymddiriedolwr | 12 September 2020 |
|
|
||||
Paul Chuter | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|
||||
David Richard Swainston | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £657 | £1.78k | £1.07k | £1.03k | £944 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.36k | £200 | £1.00k | £2.22k | £3.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 24 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 16 Rhagfyr 2023 | 139 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23/11/1973 AS AMENDED ON 13/11/2013 AS AMENDED ON 15 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST POOR SUSSEX BOWLERS IN NEED WHO ARE OR HAVE BEEN MEMBERS OF SUBSCRIBING CLUBS AFFILIATED TO THE COUNTY ASSOCIATION AND POOR DEPENDANTS OF DECEASED MEMBERS OF SUCH CLUBS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 TILLER CLOSE
YAPTON
ARUNDEL
BN18 0FZ
- Ffôn:
- 01243553001
- E-bost:
- JOHN.KINNARD2@BTINTERNET.COM
- Gwefan:
-
sussexcb.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window