Paulton Memorial Hospital League of Friends

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Recieving donations in lieu of flowers at funerals, organising annual fetes, running a charity shop and sweet trolley. Proceeds are used to donate equipment and furnishings to Paulton Memorial Hospital for the aid and treatment of patients.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 23 Medi 1974: Cofrestrwyd
- THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE PAULTON MEMORIAL HOSPITAL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILLY GOULD | Cadeirydd | 26 August 2011 |
|
|
||||
Caroline Tanner | Ymddiriedolwr | 11 September 2024 |
|
|
||||
Mark Hosking | Ymddiriedolwr | 11 September 2024 |
|
|
||||
Kathryn Burge | Ymddiriedolwr | 11 September 2024 |
|
|
||||
Tracy Bidwell | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Anna Evans | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
JANE TOWELLS | Ymddiriedolwr | 26 August 2011 |
|
|
||||
Dr KATE FALLON | Ymddiriedolwr | 26 August 2011 |
|
|
||||
PAULINE ROGERS | Ymddiriedolwr | 26 August 2011 |
|
|
||||
JANET YOUNG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BOB GOODE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAYNE STENNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLINE WYNNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TERRY WYNNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Ian HOUSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID MONTACUTE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.52k | £122.16k | £11.99k | £11.45k | £16.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.03k | £25.65k | £11.28k | £129.26k | £19.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 01 Mai 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 11 Gorffennaf 2024 | 72 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 14 Gorffennaf 2023 | 75 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 17 Hydref 2022 | 170 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 17 Hydref 2022 | 170 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 21 Mehefin 2021 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18TH APRIL 1974 as amended on 28 Aug 2024
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF THE PAULTON MEMORIAL HOSPITAL WHO ARE SICK CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED, INFIRM OR IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE AND, GENERALLY, TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE SAID HOSPITAL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 HIGH MEADOWS
MIDSOMER NORTON
RADSTOCK
BA3 2RY
- Ffôn:
- 07967090539
- E-bost:
- houseian@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window